湖北多地最新人事任免
武汉市直机关党组织负责人最新调整
周金已任荆州市委统战部副部长、市工商联党组书记
周金履历
周金,男,汉族,1977年01月出生,大学学历,中共党员,1999年07月参加工作。
曾任湖北省荆州市经济和信息化局党组成员、副局长。
曾任荆州市城市发展控股集团有限公司党委副书记、总经理。
现任湖北省荆州市委统战部副部长、市工商联党组书记。
随州最新人事
夏卫东,男,汉族,湖北随州人,1963年2月生,省委党校研究生学历,1981年9月参加工作,1983年3月加入中国共产党。
1979.09—1981.09,随县师范学校学生
1981.09—1982.01,原随州市烟岱包学校教师
1982.01—1990.05,原随州市委办公室机要员、信息科副科长
1990.05—1990.10,原随州市大堰坡乡副乡长
1990.10—1992.01,原随州市均川镇副镇长
1992.01—1993.09,原随州市均川镇党委副书记
1993.09—1994.04,原随州市经委办公室主任、党委委员
1994.04—1996.02,原随州市经委副主任、党委委员
1996.02—1999.01,原随州市万和镇党委书记
1999.01—2000.08,原随州市委常委、宣传部长
2000.08—2000.11,随州市劳动局筹备组组长
2000.11—2000.12,随州市劳动和社会保障局党组书记
2000.12—2007.01,随州市劳动和社会保障局局长、党组书记
2007.01—2009.07,随州市政府市长助理、市政府党组成员,市劳动和社会保障局局长、党组书记
2009.07—2011.12,随州市政府副市长、党组成员
2011.12—2013.10,随州市委常委、市委政法委书记
2013.10—2016.12,随州市委常委、市委秘书长
2016.12—2017.01,随州市委秘书长
2017.01—2019.12,随州市人大常委会党组书记、副主任
2019.12—2020.01,随州市人大常委会党组书记,副主任、代主任
2020.01—,随州市人大常委会党组书记、主任
2023.01—,湖北省第十四届人民代表大会农业与农村委员会委员
湖北省第十四届人民代表大会代表
往期回顾
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |